Reports for Mariol Wildemann
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Mariol Wildemann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6974198, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
SPPS SA SPACE & MEDICAL TECHNOLOGY, in Root, CH-035.3.017.333-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2012, Publ. 6634404).
Firma neu:
SPPS SA SPACE & MEDICAL TECHNOLOGY en liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SPPS AG SPACE & MEDICAL TECHNOLOGY in Liquidation) (SPPS LTD SPACE & MEDICAL TECHNOLOGY in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29.11.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wildemann, Mariol, niederländische Staatsangehörige, in Putte (NL), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Achermann, Peter, von Emmetten, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isenschmid, Eva, von Willisau, in Küssnacht SZ, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3271002, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
SPPS SA SPACE & MEDICAL TECHNOLOGY (SPPS AG SPACE & MEDICAL TECHNOLOGY) (SPPS LTD SPACE & MEDICAL TECHNOLOGY), bisher in Bern, CH-035.3.017.333-1, Planung und Entwicklung von Systemen und Subsystemen von technischen Anlagen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2005, S. 3, Publ. 3044308).
Statutenänderung:
21.02.2006.
Sitz neu:
Root.
Domizil neu:
D4 Platz 4, 6039 Root Längenbold.
Zweck:
Planung und Entwicklung von Systemen und Subsystemen von technischen Anlagen hauptsächlich für oder im Zusammenhang mit der Raumfahrttechnologie;
Planung und Entwicklung von Geräten im Bereich der Medizinaltechnologie;
kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.
Vinkulierung:
Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salera, Sisto, von Bern, in Liebefeld, Mitglied und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Haeberli, Stephanie, von Münchenbuchsee, in Bern, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildemann, Mariol, niederländische Staatsangehörige, in Putte (NL), mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Dr. Röthlisberger AG, in Bern, Revisionsstelle [wie bisher];
Achermann, Peter, von Emmetten, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3028110, Commercial Registry Office Berne, (36)
SPPS SA, in Bern, CH-035.3.017.333-1, Planung und Entwicklung von Systemen und Subsystemen von technischen Anlagen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.1998, S. 682).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Voeten, Eduard Christiaan Johan, von den Niederlanden, in Putte (NL), Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Messer, Urs, von Zauggenried, in Zollikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voeten, Rudolphus G.H.M., von den Niederlanden, in Putte (NL), mit Einzelprokura gemäss OR 459 Absatz 2;
Salera, Alexandra, von Bern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Orfigest SA, in Neuchâtel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salera, Sisto, von Bern, in Liebefeld, Mitglied und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haeberli, Stephanie, von Münchenbuchsee, in Bern, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Wildemann, Mariol, niederländische Staatsangehörige, in Putte (NL), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dr. Röthlisberger AG, in Bern, Revisionsstelle.