Reports for Peter Widmer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Widmer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005864315, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Wasserversorgung Eschenbach AG, in Eschenbach (LU), CHE-103.420.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2017, Publ. 3936971).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weibel, Eugen, 1963, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier;
Widmer, Peter, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spitznagel, Marc, von Eschenbach (LU), in Eschenbach (LU), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier;
Tschupp, Armin, von Eschenbach (LU), in Eschenbach (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 7185376, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Käsereigenossenschaft Oeggenringen-Reckenbrunnen, in Eschenbach LU, CH-100.5.011.677-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 198 vom 11.10.2000, S. 6943).
Statutenänderung:
11.09.2012.
Firma neu:
Immobiliengenossenschaft Oeggenringen-Reckenbrunnen.
Domizil neu:
c/o Beat Anderhub, Obstalden 1, 6274 Eschenbach.
Zweck neu:
Vermietung, Unterhalt oder Verkauf des Käsereigebäudes in Eschenbach LU, durch die ehemaligen Milchlieferanten in gemeinsamer Selbsthilfe und zu Gunsten ihrer Mitglieder;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien..
Anteilscheine neu:
Anteilscheine zu CHF 1'000.00.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haften die Mitglieder persönlich und solidarisch.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 12.04.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Mitteilungen erfolgen durch gewöhnlichen Brief.].[gestrichen: Vorstand: 4 Mitglieder].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Widmer, Peter, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anderhub, Beat, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar.
Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Käsereigenossenschaft Oeggenringen-Reckenbrunnen, in E s c h e n b a c h L U , Wahrung und Förderung der milchwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.1995, S. 1535).
Domizil neu:
6274 Eschenbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderhub, Paul, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar;
Jung, Franz, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rebsamen, Josef, von Hochdorf, in Hochdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Widmer, Peter, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar [bisher: Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jung, Hugo, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Erni, Josef, von Meierskappel, in Eschenbach LU, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.