Reports for Thomas Wickart
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Thomas Wickart
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005770327, Commercial Registry Office Zug, (170)
BT-Solutions GmbH, in Menzingen, CHE-188.971.340, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2022, Publ. 1005409050).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wickart, Thomas, von Zug, in Menzingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Popov, Daniel, tschechischer Staatsangehöriger, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005671464, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Consultair AG, in Wädenswil, CHE-107.837.643, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004664473). Gemäss Erklärung vom 27.01.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sträuli, Robert Alex, von Wädenswil, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ryser Treuhand AG (CHE-107.841.372), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wickart, Thomas, von Zug, in Menzingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Walker, Hanspeter, von Gurtnellen, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005409050, Commercial Registry Office Zug, (170)
BT-Solutions GmbH, in Menzingen, CHE-188.971.340, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2018, Publ. 1004478353).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sal, Gellért, ungarischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wickart, Thomas, von Zug, in Menzingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].