Reports for Christina Whiting
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christina Whiting
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6422878, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Heiner Thorborg & Co., in Zollikon, CH-020.2.006.006-8, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 13.05.2011, S. 0, Publ. 6161508).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Whiting, Christina, von Langnau am Albis, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäfer, Ines, von Sumiswald, in Steinmaur, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6161508, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Heiner Thorborg & Co., in Zollikon, CH-020.2.006.006-8, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2011, S. 24, Publ. 6015664).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohrbach, Irmgard Katharina, von Rüeggisberg, in St. Gallenkappel, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Whiting, Christina, von Langnau am Albis, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5193732, Commercial Registry Office Zurich, (20)
3-D Services GmbH, in Zürich, CH-020.4.035.266-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2009, S. 30, Publ. 4816920).
Statutenänderung:
18.06.2009.
Domizil neu:
c/o Sedag Datenservice AG, Nidelbadstrasse 90, 8038 Zürich.
Postadresse neu:
Postfach 2114, 8027 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Whiting, Christina, von Langnau am Albis, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Looser, Albert, von Ebnat-Kappel, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].