Reports for Peter Weyermann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Peter Weyermann
Newest SOGC notifications: Peter Weyermann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1006008624, Commercial Registry Office Zug, (170)
Sovereign Enterprises GmbH, in Risch, CHE-417.144.661, Seefeld 33, 6343 Risch, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.04.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art sowie auch mit Immobilien. Zudem bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Freizeitindustrie und Golf. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 02.02.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Weyermann, Peter, von Walchwil, in Risch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 1994801, Commercial Registry Office Zug, (170)
CMC Europe GmbH, in Baar, CHE-108.040.883, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2014, Publ. 1736357).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weyermann, Peter, von Walchwil, in Risch, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Tol, Petrus G. C., niederländischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1994803, Commercial Registry Office Zug, (170)
Commercial Metals International GmbH, in Baar, CHE-100.333.726, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2013, Publ. 1190769).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruder, Ann Jones, amerikanische Staatsangehörige, in Southlake (US), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Weyermann, Peter, von Walchwil, in Risch, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirkpatrick, Paul K., amerikanischer Staatsangehöriger, in Dallas (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
van Tol, Petrus G. C., niederländischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.