Reports for Thomas Wetter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Wetter
Newest SOGC notifications: Thomas Wetter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005797538, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BLUELINE-STUDIOS GmbH, in Winterthur, CHE-112.996.632, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2009, S.33, Publ. 5175326).
Firma neu:
BLUELINE-STUDIOS GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.07.2023 aufgelöst. Die Erbengemeinschaft Marco Tonina besteht aus Loretta Tonina-Corte de Checco, von Schaffhausen, in Schaffhausen und Alfredo Tonina-Corte de Checco, von Schaffhausen, in Thayngen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tonina, Marco, von Schaffhausen, in Stein am Rhein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wetter, Thomas, von Nürensdorf, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Erbengemeinschaft Marco Tonina, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Publication number: 4230917, Commercial Registry Office Zurich, (20)
wiking sports GmbH, in Opfikon, CHE-114.359.175, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2008, Publ. 4538618).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tonina, Marco, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wetter, Thomas, von Nürensdorf, in Nürensdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hirt, Daniel, von Lenzburg, in Stäfa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 37 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Meier, Markus, von Volketswil und Boniswil, in Opfikon, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 38 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 6504588, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wikingsports Süssli, in Nürensdorf, CH-020.1.046.558-3, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2004, S. 22, Publ. 2550254).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wetter, Thomas, von Nürensdorf, in Nürensdorf, mit Einzelunterschrift.