Reports for Erwin Werlen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Erwin Werlen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005406265, Commercial Registry Office Valais, (600)
Evous GmbH, in Bürchen, CHE-115.925.077, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2012, S.0, Publ. 6971498).
Statutenänderung:
15.12.2021.
Firma neu:
Papierform GmbH.
Zweck neu:
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Papierprodukten. Entwicklung und Unterhalt von digitalen Medien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werlen, Erwin, von Bürchen, in Bürchen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.00;
EVOUS SARL (442 503 801 R.C.S. PARIS), in Paris (FR), Gesellschafterin, mit 198 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frank, Christian Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Bürchen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Frank, Christian, mit einem Stammanteil von CHF 100.00].
Publication number: 5790448, Commercial Registry Office Valais, (600)
Evous GmbH, in Bürchen, CH-600.4.014.252-1, Chalet im Bachtolil, Maueracker, 3935 Bürchen, neue Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Statutendatum:
19.08.2010.
Zweck:
Entwicklung und Unterhalt von Portalen von digitalen Medien für die Schweiz. Entwicklung, Vetrieb und Unterhalt aller damit verbundenen und abgeleiteten Produkte und Dienstleistungen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 19.08.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
EVOUS SARL (442 503 801 R.C.S. PARIS), in Paris (FR), Gesellschafterin, mit 198 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Werlen, Erwin, von Bürchen, in Bürchen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.--;
Frank, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Paris (FR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.--.
Publication number: 4251816, Commercial Registry Office Valais
Krankenkasse Schattenberge, in Unterbäch, CH-600.6.011.145-9, Verein (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2007, S. 18, Publ. 3989662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werlen, Erwin, von Bürchen, in Bürchen, Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehner, Stefan, von Bürchen, in Bürchen, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.