Reports for Angelo Werlen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Angelo Werlen
Holdings
Newest SOGC notifications: Angelo Werlen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004685506, Commercial Registry Office Valais, (600)
AWV AG, bisher in Zug, CHE-115.656.776, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2019, Publ. 1004549768).
Statutenänderung:
17.07.2019.
Sitz neu:
Visp.
Domizil neu:
Kaufplatz 8, 3930 Visp.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werlen, Angelo, von Bürchen, in Visp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bürchen].
Publication number: HR02-1004549768, Commercial Registry Office Zug, (170)
AWV AG, in Zug, CHE-115.656.776, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2015, Publ. 2135713).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werlen, Alfredo Solido, von Bürchen, in Bürchen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werlen, Angelo, von Bürchen, in Bürchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Publication number: 2040745, Commercial Registry Office Zug, (170)
SB Steel & Fencing AG, in Zug, CHE-115.656.776, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2010, S. 21, Publ. 5626890).
Statutenänderung:
03.03.2015.
Firma neu:
AWV AG.
Zweck neu:
Handel, Kauf und Verkauf von Versicherungen sowie die Erbringung von Finanzdienstleistungen und sämtliche kaufmännische Tätigkeiten sowie Erbringung weiterer Dienstleistungen, die mit dem Zweck zusammenhängen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bayard, René, von Varen und Saas Grund, in Saas Grund, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werlen, Alfredo Solido, von Bürchen, in Bürchen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Werlen, Angelo, von Bürchen, in Bürchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.