Reports for Doris Weiss Haas
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Doris Weiss Haas
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3518953, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Wohnbaugenossenschaft Trigon, in Dornach, CHE-113.362.619, Genossenschaft (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2015, Publ. 2425019).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forster, Mathias, von Golaten, in Arlesheim, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Weiss, Doris, von Basel, in Hochwald, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ermel, John C., britischer Staatsangehöriger, in Dornach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mattheus, Walther, deutscher Staatsangehöriger, in Dornach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ermel, Demian Christian Michael, von Dornach, in Dornach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2425019, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Wohnbaugenossenschaft Trigon, in Dornach, CHE-113.362.619, Genossenschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2011, Publ. 6363104).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Doris, von Basel, in Hochwald, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Ermel, John C., britischer Staatsangehöriger, in Dornach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3484880, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Freie Gemeinschaftsbank BCL, in Basel, CH-247.5.000.006-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2005, S. 5, Publ. 2943978).
Statutenänderung:
29.04.2006.
Firma neu:
Freie Gemeinschaftsbank.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Banque Communautaire Libre) (Banca Comunitaria Libera).
Zweck neu:
Förderung gemeinnütziger oder sonst der Allgemeinheit dienenden Initiativen durch Entgegennahme und Gewährung möglichst zinsgünstiger Gelder. Entgegennahme von Fremdgeldern (Passivgeschäft), Gewährung von Krediten und Darlehen (Aktivgeschäft), Vermittlung und Betreuung von Direktkrediten durch Zusammenführen von Kreditgebenden und Kreditnehmenden (Treuhanddarlehen). Die Genossenschaft kann Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verkaufen und überbauen. Der Geschäftsbereich der Genossenschaft umfasst im Wesentlichen die Schweiz, wobei Auslandgeschäfte getätigt werden können.
Anteilscheine neu:
CHF 300.00, CHF 1'000.00, CHF 5'000.00 und CHF 10'000.00. [bisher: CHF 300.--, CHF 1'000.-- und CHF 10'000.-- lautend auf den Namen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss Haas, Doris, von Basel, in Pratteln, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biemond, Rembert, niederländischer Staatsangehöriger, in Krefeld (DE), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frischknecht, Alfred, von Schwellbrunn, in Arlesheim, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von St. Gallen und Schwellbrunn, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bühler, Margrit, von Rothrist, in Aarau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rhiner, David, von Elgg, in Elgg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.