Reports for Adolf Weber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Adolf Weber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5633430, Commercial Registry Office Berne, (36)
Vereinigung Evangelisch Freikirchliche Gemeinden, in Bern, CH-035.6.001.136-3, Verein (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2002, S. 2, Publ. 690132).
Statutenänderung:
27.04.2009.
Postadresse neu:
[Postadresse gestrichen].
Zweck neu:
Die Verbreitung des Evangeliums Jesu Christi nach der Heiligen Schrift im In- und Ausland;
die Pflege der praktischen Nächstenliebe durch Engagement in gemeinnützigen Aufgaben mit offenem Bestimmungskreis im In- und Ausland;
die Förderung des Gemeindewachstums und Neugründungen von Gemeinden (Schulung, Weiterbildung, Kinder- und Jugendarbeit);
die Führung und Betreuung von Heimen;
die Vertretung der Interessen des Mitglieder gegenüber der Öffentlichkeit. Der Verein kann für die Zweckerreichung Grundeigentum erwerben, mieten, veräussern oder belasten.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ausgeschlossen.].Mittel neu: Zuwendungen Privater, Vermögensertrag, anderweitige Einkünfte.
Organisation neu:
Delegiertenversammlung, Vorstand, Fachstellen und Komitees, Revisoren.
Weitere Adresse:
c/o Johann Käser, Längenbühlstrasse 18, 3302 Moosseedorf. [gestrichen: Verwaltungsadresse:, c/o Albert Baumann, Rütiweg 66, 4803 Vordemwald].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schneiter, Alfred, von Schwendibach, in Thierachern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baltisberger, Martin, von Vordemwald, in Vordemwald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Adolf, von Vordemwald, in Uebeschi, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Ernst, von Frutigen, in Wichtrach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käser, Johann, von Dürrenroth, in Moosseedorf, Mitglied und Sekretär und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3021440, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Evangelisch freikirchliche Gemeinde Vordemwald, in Vordemwald, CH-400.6.020.492-4, Verbreitung des Evangeliums Jesu Christi usw., Verein (SHAB Nr. 136 vom 18.07.2003, S. 2, Publ. 1090654).
Domizil neu:
c/o Heinz Plüss, Rümlisbergstrasse 10, 4803 Vordemwald.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Adolf, von Vordemwald, in Vordemwald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Elisabeth, von Hemberg, in Oberentfelden, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauri, Heinrich, von Reitnau, in Zofingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberholzer, Albert, von Wald ZH, in Schafisheim, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trösch, Christoph, von Thunstetten, in Zofingen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aarburg];
Plüss, Heinz, von Vordemwald, in Vordemwald, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 690132, Commercial Registry Office Berne, (36)
Evangelisch Freikirchliche Gemeinden, in Bern, Verbreitung des Evangelismus Jesu Christi usw. Verein (SHAB Nr. 211 vom 30.10.1996, S. 6627).
Statutenänderung:
20.03.1999.
Name neu:
Vereinigung Evangelisch Freikirchliche Gemeinden.
Domizil neu:
Seilerstrasse 25 a, 3011 Bern.
Adresse der Verwaltung:
c/o Susanna Weber, Chratzernstrasse 25, 4803 Vordemwald.
Zweck neu:
Verbreitung des Evangeliums Jesu Christi nach der Heiligen Schrift im In- und Ausland;
Pflege der praktischen Nächstenliebe durch Engagement in gemeinnützigen Aufgaben mit offenem Bestimmungskreis im In- und Ausland;
kann Grundeigentum mieten, erwerben, belasten oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Organisation neu:
Delegiertenversammlung, Vorstand, Komitees und Fachstellen, Rechnungsrevisoren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossen, Peter, von Frutigen, in Wittenbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gygax, Peter, von Herzogenbuchsee, in Spiegel bei Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blum, Martin, von Oberwichtrach, in Linden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneiter, Alfred, von Schwendibach, in Thierachern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baltisberger, Martin, von Vordemwald, in Vordemwald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Adolf, von Vordemwald, in Uebeschi, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.