Reports for Gerard Sibbald Wallace
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gerard Sibbald Wallace
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4419778, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Boston Scientific AG, in Solothurn, CH-251.3.000.422-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2007, S. 13, Publ. 3993926).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wallace, Gerard, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Vaucresson (FR), Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McFaul, David W., kanadischer Staatsangehöriger, in South Boston (Massachusetts/USA), Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4419792, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Guidant AG, in Solothurn, CH-170.3.021.800-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2007, S. 17, Publ. 4248414).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wallace, Gerard Sibbald, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Vaucresson (FR), Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McFaul, David W., kanadischer Staatsangehöriger, in South Boston (Massachusetts/USA), Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4248414, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Guidant AG(Guidant SA), bisher in Zug, CH-170.3.021.800-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2007, S. 27).
Statutenänderung:
7.12.2007.
Sitz neu:
Solothurn.
Domizil neu:
Dornacherplatz 7, 4500 Solothurn.
Zweck:
Herstellung, Kauf, Verkauf, Einfuhr, Ausfuhr und Vertrieb von medizinischen Produkten und Einrichtungen, Erwerb, Verkauf und Konzession von Lizenzen und Auswertung von jeglichen gewerblichen Schutzrechten, insbesondere von Marken, Patenten und Know-how betreffend den medizinischen, pharmazeutischen und industriellen Bereich. Kann jegliche kommerzielle, finanzielle und industrielle Unternehmen in der Schweiz und im Ausland ausführen und sich direkt und indirekt an privat- und öffentlich-rechtlichen Gesellschaften sowie an der Gründung von jeglichen Zweigniederlassungen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 250'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.--.
Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wallace, Gerard Sibbald, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Vaucresson (FR), Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Berni, Dr. Markus, von Vals, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Schenker, Dr. Franz, von Recherswil und Walterswil SO, in Benglen (Fällanden), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
van den Broek, Ronald A., niederländischer Staatsangehöriger, in Pynacker (NL), mit Einzelprokura [wie bisher];
Bruwier, Martine, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), mit Einzelprokura [wie bisher];
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.