Reports for Josef Walker-Kuster
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Josef Walker-Kuster
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004550832, Commercial Registry Office Uri, (120)
Kraftwerk Alpbach AG, in Erstfeld, CHE-360.942.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2016, Publ. 2680423).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walker, Daniel, von Erstfeld, in Erstfeld, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Walker-Kuster, Josef, von Erstfeld, in Erstfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Wyrsch, Lucas Alois, von Attinghausen, in Attinghausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Paul, von Erstfeld, in Erstfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1511565, Commercial Registry Office Uri, (120)
Kraftwerk Alpbach AG, in Erstfeld, CHE-360.942.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2014, Publ. 1388791).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Paul, von Erstfeld, in Erstfeld, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Walker, Daniel, von Erstfeld, in Erstfeld, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Walker-Kuster, Josef, von Erstfeld, in Erstfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Guglielmetti, Mirco, von Castel San Pietro, in Erstfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publication number: 4562356, Commercial Registry Office Uri, (120)
Sepp Walker AG, in Erstfeld, CH-120.3.001.653-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 13.06.2000, S. 3974).
Firma neu:
Sepp Walker AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.06.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker-Kuster, Josef, von Erstfeld, in Erstfeld, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Walker-Kuster, Marie-Louise, von Erstfeld, in Erstfeld, Mitglied und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Walker, Daniel, von Erstfeld, in Erstfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift].