Reports for Bruno Walder
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Bruno Walder
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005605125, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bruno Walder Architekt GmbH, in Schöfflisdorf, CHE-444.083.631, Rütistrasse 1, 8165 Schöfflisdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.11.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Planungsleistungen im Architektur- und Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 02.11.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Walder, Bruno, von Männedorf, in Schöfflisdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005585139, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GLP Architekten AG, in Zürich, CHE-107.926.436, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2021, Publ. 1005280536).
Statutenänderung:
27.09.2022.
Sitz neu:
Egg.
Domizil neu:
Zelgmatt 23, 8132 Egg b. Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walder, Bruno, von Männedorf, in Niederhasli, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfenninger, Daniel, von Zürich und Stäfa, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4107297, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ALMENO Immobilien AG, in Unterengstringen, CHE-411.588.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2017, Publ. 3619849).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walder, René, von Männedorf, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walder, Bruno, von Männedorf, in Schöfflisdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walder Harbeke, Peter, von Männedorf, in Aesch (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walder, Reto, von Männedorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.