Reports for Reinhard Wagner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Reinhard Wagner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6652932, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 77 vom 20.04.2012 publizierten TR-Eintrags Nr. 12'958 vom 17.04.2012. Patronale Stiftung des Zürcher Turnverbandes, in Rümlang, CH-020.7.904.265-3, Stiftung (SHAB Nr. 77 vom 20.04.2012, S. 0, Publ. 6645854).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Reinhard, von Marthalen, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates und Protokollführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Wagner, Reinhard, von Marthalen, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates und Unbekannte Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6645854, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Patronale Stiftung des Zürcher Turnverbandes, in Rümlang, CH-020.7.904.265-3, Stiftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2012, S. 0, Publ. 6505880).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Hans Peter, von Weiningen ZH, in Embrach, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, Peter, von Einsiedeln, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Reinhard, von Marthalen, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates und Unbekannte Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Contaxa AG (CH-170.3.022.350-7), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächlin, Heinz, von Winterthur, in Elgg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hetflejs, Dora genannt Doris, von Zug, in Niederhasli, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jacoby, Peter, von Hochfelden, in Bülach, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
MeiTreu und Partner AG (CH-400.3.032.217-3), in Eggenwil, Revisionsstelle.
Publication number: 3871144, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Patronale Stiftung des Zürcher Turnverbandes, in Rümlang, CH-020.7.904.265-3, Unterstützung der Mitglieder des Kantonalturnverbandes Zürich, Stiftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2004, S. 22, Publ. 2552620).
Postadresse neu:
Patronale Stiftung des Zürcher Turnverbandes, c/o Frau Brigitte Rey, St. Niklausstrasse 17, 8103 Unterengstringen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Serra, Duilio, von Sagogn, in Hedingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Christian, von Fläsch, in Männedorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gutknecht, Walter, von Neftenbach, in Hettlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rey, Brigitta, von Zürich, in Unterengstringen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Reinhard, von Marthalen, in Winterthur, Mitglied und Protokollführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dietikon];
Brand, Ernst, von Birmensdorf ZH, in Birmensdorf ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menzi, Kurt, von Filzbach, in Rüti ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dürnten];
Sigg, Barbara, von Kleinandelfingen, in Seuzach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.