Reports for Christian Wäfler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christian Wäfler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4139331, Commercial Registry Office Berne, (36)
Glow Imagination GmbH, in Bern, CHE-115.471.231, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2013, Publ. 7137558).
Statutenänderung:
20.03.2018.
Sitz neu:
Lyssach.
Domizil neu:
Kirchbergstrasse 7, 3421 Lyssach.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wäfler, Christian, von Frutigen, in Lyssach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bern, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00].
Publication number: 7137558, Commercial Registry Office Berne, (36)
Glow Imagination GmbH, in Bern, CH-036.4.046.992-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2010, S. 3, Publ. 5530308).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nünlist, Tanja Rosmin, von Schönenwerd, in Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wäfler, Christian, von Frutigen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publication number: 5530308, Commercial Registry Office Berne, (36)
Glow Imagination GmbH, in Bern, CH-036.4.046.992-5, Wabernstrasse 63, 3007 Bern , Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.02.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen, Dekoration, Messebau und Eventdesign. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 24.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Wäfler, Christian, von Frutigen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Nünlist, Tanja Rosmin, von Schönenwerd, in Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.