Reports for Marc Nicolas von Mühlenen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marc Nicolas von Mühlenen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005116156, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Resilient Studios AG, in Zürich, CHE-239.618.790, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005080478).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Mühlenen, Alex, von Meilen, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Mühlenen, Nicolas, von Meilen, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005007511, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Chainwork AG, in Zürich, CHE-239.618.790, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2019, Publ. 1004622242).
Statutenänderung:
22.09.2020.
Firma neu:
Resilient Studios AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung von Räumlichkeiten und Arbeitsplätzen an Unternehmen, die Organisation und Durchführung von Konferenzen und von Veranstaltungen, die Führung eines Begegnungszentrums mit gastronomischen Dienstleistungen, die Beteiligung an Start-Up Unternehmen und die Erbringung von Beratungsleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Mühlenen, Nicolas, von Meilen, in Birmensdorf (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
von Mühlenen, Alex, von Meilen, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Mühlenen, Alex Stefan, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1004832676, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Höhere Fachschulen Schwyz Pfäffikon Zürichsee AG, in Freienbach, CHE-487.979.642, Schützenstrasse 15, 8808 Pfäffikon SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.01.2020. 11.02.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Aufbau und die Durchführung von drei Höheren Fachschulen in den Bereichen Wirtschaft, Marketing und Tourismus. Die Gesellschaft erbringt ihre Dienstleistungen vorwiegend in der Region Schwyz-Pfäffikon-Zürichsee. Sie lehnt sich dabei an die Vorgaben des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) in Bezug auf Mindestverordnung für Höhere Fachschulen sowie den eidg. abgesegneten Rahmenlehrplänen Wirtschaft, Marketing und Tourismus. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 16.01.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
von Mühlenen, Marc Nicolas, von Meilen, in Birmensdorf (ZH), Mitglied, mit Einzelunterschrift.