Reports for Markus von Allmen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus von Allmen
Newest SOGC notifications: Markus von Allmen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2225901, Commercial Registry Office Berne, (36)
M 2 GmbH, in Uetendorf, CHE-115.046.046, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2013, Publ. 1200427).
Statutenänderung:
10.06.2015.
Sitz neu:
Amsoldingen.
Domizil neu:
Waldeggweg 2, 3633 Amsoldingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Allmen, Roger Markus, von Lauterbrunnen, in Amsoldingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Markus, von Lauterbrunnen, in Amsoldingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 1200427, Commercial Registry Office Berne, (36)
M 2 GmbH, in Uetendorf, CH-036.4.045.570-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2013, Publ. 7147560).
Domizil neu:
Zelgstrasse 57, 3661 Uetendorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Allmen, Markus, von Lauterbrunnen, in Amsoldingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Roger Markus, von Lauterbrunnen, in Amsoldingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 7147560, Commercial Registry Office Berne, (36)
M 2 GmbH, in Uetendorf, CH-036.4.045.570-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2009, S. 3, Publ. 5240090).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Läderach, Marcel, von Worb, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Markus, von Lauterbrunnen, in Amsoldingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].