Reports for Moreno Volpi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Moreno Volpi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005933827, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, publizierten TR-Eintrags Nr. 16'371 vom 03.11.2020 Viasuisse AG, in Biel/Bienne, CHE-109.033.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2023, Publ. 1005833816).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Volpi, Moreno, von Genève, in Chavannes-des-Bois, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Chavannes-de-Bogis].
Publication number: HR02-1005833816, Commercial Registry Office Berne, (36)
Viasuisse AG, in Biel/Bienne, CHE-109.033.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2022, Publ. 1005626907).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Bernhard, von Schangnau, in Muntelier, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Volpi, Moreno, von Genève, in Chavannes-de-Bogis, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Duriez, Chloé, von Le Noirmont, in Morges, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nomura, Damian, von Zürich, in Dottikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Birch, Damian, in Hägglingen].
Publication number: HR02-1005016757, Commercial Registry Office Berne, (36)
Viasuisse AG, in Biel/Bienne, CHE-109.033.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2018, Publ. 1004489380).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herren Szarvas, Sandra, von Zürich, in Bremgarten AG, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Walter, von Quarten, in Ammerzwil BE (Grossaffoltern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi, Rudolf, von Pfäffikon, in Pfäffikon ZH (Pfäffikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jolidon, Ambroise, von Saint-Brais, in Oron-le-Châtel (Oron), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Looser, Linus, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumbühl, Rudolf, von Luzern, in Villars-sur-Glâne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruckstuhl, Robert Peter, von Kirchberg (SG), in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bieri, Bernhard, von Schangnau, in Muntelier, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fleischmann, Jürg, von Zürich und Altendorf, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Germanier, Nicolas, von Genève, in Kirchlindach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Volpi, Moreno, von Genève, in Chavannes-de-Bogis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walden, Bakel, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.