Reports for Anita Vogel-Vincenz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anita Vogel-Vincenz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2570231, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Bergbahnen Brigels, Waltensburg, Andiast SA, in Breil/Brigels, CHE-105.842.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2014, Publ. 1738475).
Statutenänderung:
22.12.2015.
Aktienkapital neu:
CHF 3'562'500.00 [bisher: CHF 5'625'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'562'500.00 [bisher: CHF 5'625'000.00].
Aktien neu:
300'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien) und 16'000 Namenaktien zu CHF 12.50 (Stimmrechtsaktien) und 14'500 Namenaktien zu CHF 25.00. [bisher: 16'000 Namenaktien zu CHF 125.00 (Sanierungsaktien gemäss Art. 692 Abs. 3 OR, mit Stimmkraft einer Aktie im Nennwert von CHF 250.00), 14'500 Namenaktien zu CHF 250.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.10.2015 wird der Nennwert der 16'000 Namenaktien zu CHF 125.00 auf CHF 12.50 sowie der Nennwert der 14'500 Namenaktien zu CHF 250.00 auf CHF 25.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.10./22.12.2015 300'000.00 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben. [Die mit Ermächtigungsbeschluss vom 26.10.2013 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung wird infolge Zeitablaufs aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.10.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vogel-Vincenz, Anita, von Andiast, in Rheinfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Luzi, von Waltensburg/Vuorz, in Waltensburg/Vuorz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sgier, Guido, von Andiast, in Andiast, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baier, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Landquart, in Chur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Caduff, Richard, von Breil/Brigels, in Danis (Breil/Brigels), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vincenz, Dr. Pierin, von Andiast, in Niederteufen (Schlatt-Haslen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sac, Damian, von Disentis/Mustér, in Disentis/Mustér, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.