Reports for Traugott Villiger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Traugott Villiger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004662682, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Oberwil-Lieli, in Oberwil-Lieli, CHE-107.137.037, Genossenschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2011, S.0, Publ. 6384458).
Statutenänderung:
25.03.2019. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 01.05.2019 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Villiger, Traugott, von Muri AG, in Oberwil-Lieli, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tolotos AG (CHE-108.174.029), in Wettingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Junker, Helene, von Rapperswil (BE), in Sarnen, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberrohrdorf, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Viktor, von Villmergen, in Oberwil-Lieli, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3112198, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Milchverwertungsgenossenschaft Oberwil, in Oberwil-Lieli, CH-400.5.913.033-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.1998, S. 1109).
Domizil neu:
c/o Markus Schmitter, Unterdorfstrasse 59, 8966 Oberwil-Lieli.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Villiger, Traugott, von Muri AG, in Oberwil-Lieli, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitter, Markus, von Ennetbürgen, in Oberwil-Lieli, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2100688, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Oberwil-Lieli, in Oberwil-Lieli, Genossenschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.1993, S. 3289).
Domizil neu:
Rotzenbühlstrasse 3, 8966 Oberwil-Lieli.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rindlisbacher, Hans, von Lauperswil, in Oberwil-Lieli, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Härry, Rudolf, von Birrwil, in Oberwil-Lieli, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälti, Paul, von Lützelflüh, in Oberwil-Lieli, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Villiger, Traugott, von Muri AG, in Oberwil-Lieli, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.