Reports for Lorenz Vettiger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lorenz Vettiger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005276531, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Vischer Vettiger Hartmann AG, in Basel, CHE-110.089.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3941109).
Statutenänderung:
05.08.2021.
Firma neu:
bom! communication AG.
Domizil neu:
Elisabethenanlage 7, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vischer, Oliver, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vettiger, Lorenz, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meili, Hans Heinrich, von Knonau, in Arisdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Maja, von Basel, in Riehen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schär, Michael, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1044892, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
VischerVettiger Kommunikation und Design AG, in Basel, Leonhardsgraben 34, 4003 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.06.2003.
Zweck:
Führen einer Kommunikations- und Designagentur. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren sowie Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Sacheinlage und -übernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Aktiven von CHF 295'174.20 und Passiven von CHF 78'540.60 der erloschenen Kollektivgesellschaft 'Vischer & Vettiger, Kommunikation und Design', in Basel, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2002 zum Preis von CHF 216'633.60, wofür 1'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 116'633.60 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Vischer, Oliver, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vettiger, Lorenz, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meili, Hans Heinrich, von Knonau, in Arisdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lohner, Andreas, von Grindelwald, in Lausen, Revisionsstelle.