Reports for Paul Vettor
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Paul Vettor
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005193904, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
VBtec GmbH, in Altendorf, CHE-109.510.271, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2013, S.0, Publ. 1024891).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vettor, Paul, von Einsiedeln, in Wilen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 50'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klassen, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 50'000.00.
Publication number: 1024891, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
VBtec GmbH, in Altendorf, CH-130.4.007.915-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2012, Publ. 6808618).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bründler, Urs, von Kriens und Root, in Altendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vettor, Paul, von Einsiedeln, in Wilen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 50'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00].
Publication number: 6808618, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
VBtec GmbH, in Altendorf, CH-130.4.007.915-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2002, S. 14, Publ. 394442). Gemäss Erklärung om 1.5.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vettor, Paul, von Einsiedeln, in Wilen SZ, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].