Reports for Thomas van Winden
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Thomas van Winden
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006078483, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
SolarPartner GmbH, in Wattwil, CHE-116.057.549, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2024, Publ. 1006010197).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raschle, Martin, von Neckertal, in Wattwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
van Winden, Thomas, von Nesslau, in Neu St. Johann (Nesslau), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005746350, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
SolarPartner GmbH, in Wattwil, CHE-116.057.549, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019, Publ. 1004551105).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raschle, Martin, von Neckertal, in Wattwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Hemberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
van Winden, Thomas, von Nesslau, in Neu St. Johann (Nesslau), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004551105, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
SolarPartner GmbH, in Nesslau, CHE-116.057.549, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2017, Publ. 3358319).
Statutenänderung:
02.01.2019.
Sitz neu:
Wattwil.
Domizil neu:
Industriestrasse 4, 9630 Wattwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Hansjörg, von Nesslau, in Nesslau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Winden, Thomas, von Nesslau, in Neu St. Johann (Nesslau), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Raschle, Martin, von Hemberg, in Wattwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.