Reports for Cornelis Pieter van Vliet
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Cornelis Pieter van Vliet
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004553179, Commercial Registry Office Zug, (170)
AOT Holding AG, in Zug, CHE-107.910.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2018, Publ. 4354019).
Statutenänderung:
15.01.2019.
Aktien neu:
2'260 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 (Stimmrechtsaktien) und 2'870 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 4'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
del Marmol, Miguel, belgischer Staatsangehöriger, in Wezembeek-Oppem (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Vliet, Cornelis Pieter, niederländischer Staatsangehöriger, in Sattel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Monnin, Eric Rodolphe Ernest, von Haute-Sorne, in Meilen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Escher, Morgan, von Zürich, in Hausen am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen].
Publication number: 3824559, Commercial Registry Office Zug, (170)
AOT Holding AG, in Zug, CHE-107.910.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2017, Publ. 3797337).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Vliet, Cornelis Pieter, niederländischer Staatsangehöriger, in Sattel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Unterägeri];
Dabet, Swann, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham].
Publication number: 3079965, Commercial Registry Office Zug, (170)
AOT Holding AG, in Zug, CHE-107.910.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2016, Publ. 3029553).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stainier, Bernard Pierre, belgischer Staatsangehöriger, in Saint-Georges-sur-Meuse (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borres, Roland, belgischer Staatsangehöriger, in Court-Saint-Etienne (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Exl, Thomas M., österreichischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fasser Heeg, Martin, von Val Müstair, in Zollikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mansfield, Michael Travis, amerikanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Röllin, Yvonne, von Vitznau und Neuheim, in Baar, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Samyn, Gilles, belgischer Staatsangehöriger, in Ham-sur-Heure (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
van Vliet, Cornelis Pieter, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bricout, Frédéric André, belgischer Staatsangehöriger, in Waudrez (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perdue, Stephen Lansford, amerikanischer Staatsangehöriger, in Houston (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tychonick, Kerry Brian, amerikanischer Staatsangehöriger, in Calgary (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.