Reports for Abisef Uzuner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Abisef Uzuner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005521597, Commercial Registry Office Zurich, (20)
primeAD AG, in Zürich, CHE-420.865.844, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675253).
Domizil neu:
Schaffhauserstrasse 432, 8050 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uzuner, Abisef, von Opfikon, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uzuner, Mehtap, von Opfikon, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Uzuner, Yasin, von Opfikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1004626877, Commercial Registry Office Zurich, (20)
primeAD AG (primeAD SA) (primeAD Ltd), in Zürich, CHE-420.865.844, Am Glattbogen 129, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.05.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Treuhand, Revision, Wirtschaftsprüfung, Buchführung, Gestion, Informatik, Steuern, Recht, Unternehmensberatung, Gutachtertätigkeit und Immobilientreuhand. Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf von Werberaum bzw. Werbezeit in Medien und sonstigen Werbeträgern sowie die Erbringung von weiteren Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Kommunikation und Werbung, insbesondere Mediaberatung, Mediaplanung, Mediaabwicklung und Mediakoordination, gewerbliche Schutzrechte oder Lizenzrechte erwerben, lizenzieren, darüber verfügen, unterlizenzieren und auswerten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Schwester- oder andere Konzerngesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, welche mit diesem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, ihn zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 61'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 24.04.2019 einen Personenwagen der Marke BMW X1 sowie einen Personenwagen der Marke BMW X3, wofür 76 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 508.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Uzuner, Abisef, von Opfikon, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7119930, Commercial Registry Office Zurich, (20)
7 x 2 AG, in Zürich, CH-020.3.025.690-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2010, S. 22, Publ. 5812588).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uzuner, Hasan, von Sirnach, in Opfikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rudin, Urs, von Basel und Arboldswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elmer, Jürg, von Zürich und Matt, in Oberlunkhofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uzuner, Abisef, von Opfikon, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borodinova, Evgeniya, russische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gilli, Anastassia, von Triengen, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.