Reports for Roman Urech
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Roman Urech
Holdings
Newest SOGC notifications: Roman Urech
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005859309, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Verein SWISS SCC, in Kreuzlingen, CHE-102.131.079, Verein (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2022, Publ. 1005588550).
Statutenänderung:
12.05.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Sarah, von Veysonnaz, in Grimisuat, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilkes, Constanze Rosita Maria, deutsche Staatsangehörige, in Wettingen, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Campiche, Dr. Remo Hadrian, von Wyssachen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Urech, Roman, von Hallwil, in Dietlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Arnold, Olivia, von Obermumpf, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005631422, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sellcare GmbH, in Wetzikon (ZH), CHE-112.201.037, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2012, Publ. 6850664).
Statutenänderung:
21.11.2022.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.11.2022 und Bilanz per 30.06.2022 mit Aktiven von CHF 1'806'570.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'223'417.84 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Sellcare AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Roh- und Wirkstoffen, insbesondere in den Bereichen Ernährung, Kosmetik und Gesundheit sowie mit chemisch-technischen Rohstoffen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saberi, Ramin, von Eschenbach (SG), in Eschenbach (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Urech, Roman, von Hallwil, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005588550, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Verein SWISS SCC, in Kreuzlingen, CHE-102.131.079, Verein (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2013, S.0, Publ. 1220933).
Statutenänderung:
17.01.2014. 18.01.2019.
Organisation neu:
[Streichung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. [Teils Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zülli, Dr. Fred, von Herisau, in Küttigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabard, Dr. Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Silvio, von Dietlikon, in Samstagern (Richterswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüder, Maria, deutsche Staatsangehörige, in Oberwil bei Zug (Zug), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hess, Dr. Reto, von Unterägeri, in Arth, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Dr. J. Alexander, von Flüelen, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auderset, Dr. Philippe Charles, von Cressier (FR), in Thal, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Petra, von Zürich, in Schindellegi (Feusisberg), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Häusler, Beatrix, von Unterägeri, in Gränichen, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Campiche, Dr. Remo Hadrian, von Wyssachen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Peter, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schneider, Sarah, von Veysonnaz, in Grimisuat, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Urech, Roman, von Hallwil, in Dietlikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wandrey, Dr. Franziska Christine, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wilkes, Constanze Rosita Maria, deutsche Staatsangehörige, in Wettingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Béguin, Dr. Alain, von Rochefort, in Cortaillod, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].