Reports for Franziska Irma Tschudin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Franziska Irma Tschudin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005188755, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Speedbicycles GmbH, bisher in Basel, CHE-109.886.173, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2010, Publ. 5557610).
Statutenänderung:
17.05.2021.
Sitz neu:
Himmelried.
Domizil neu:
Ackerbodenweg 260, 4204 Himmelried.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Fahrrädern und Fahrradzubehör und ähnlichen Produkten. Kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss der Geschäftsführung Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 24.01.2003 ist im Sinne von Art. 777c Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: 17 Fahrräder gemäss Vertrag vom 24.01.2003 und Inventar per 08.01.2003 zum Preis von insgesamt CHF 20'900.--, wovon CHF 20'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 900.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschudin, Franziska Irma, von Lausen, in Basel, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäfter, Stefan, von Basel, in Himmelried, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Ranspach-le-Haut (FR), mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Moser, Doris, von Basel, in Himmelried, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 862598, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Speedbicycles GmbH, in Basel, Handel mit historischen und gebrauchten Fahrrädern usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 03.02.2003, S. 5, Publ. 843550).
Statutenänderung:
5.02.2003.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäfter, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Ranspach-le-Haut (F), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--];
Tschudin, Franziska Irma, von Lausen, in Basel, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--].
Publication number: 843550, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Speedbicycles GmbH (Speedbicycles SARL) (Speedbicycles Ltd liab. Co), in Basel, Margarethenstr. 99, 4053 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.01.2003.
Zweck:
Handel mit historischen und gebrauchten Fahrrädern, Fahrradzubehör und -accessoires. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen und deren Vertretung übernehmen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Sacheinlage und -übernahme:
17 Fahrräder gemäss Vertrag vom 24.01.2003 und Inventar per 08.01.2003 zum Preis von insgesamt CHF 20'900.--, wovon CHF 20'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 900.-- als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schäfter, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Ranspach-le-Haut (F), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Tschudin, Franziska Irma, von Lausen, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.