Reports for Johannes Nikolaus Tschudi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Johannes Nikolaus Tschudi
Holdings
Newest SOGC notifications: Johannes Nikolaus Tschudi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005563071, Commercial Registry Office Glarus
Hotel Sardona Elm AG, in Glarus Süd, CHE-110.294.789, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2015, S.0, Publ. 1912241).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschudi, Thomas, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudi, Johannes Nikolaus, genannt Hans, von Glarus Nord, in Erstfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Tschudi, Hans, in Näfels (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3611041, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Sternen Elm AG, in Glarus Süd, CHE-344.111.882, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2012, Publ. 6870788).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elmer, Rolf, von Glarus Süd, in Elm (Glarus Süd), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudi, Hans, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1162539, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Ferien- und Tagungshotel Elm AG, in Glarus Süd, CH-160.3.004.241-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2013, Publ. 1122951).
Statutenänderung:
09.10.2013.
Firma neu:
Hotel Sardona Elm AG.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sauter, Reto, von Stein am Rhein, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Sauter, Peter, von Stein am Rhein, in Schwändi (Glarus Süd), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudi, Hans, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Elmer, Rolf, von Glarus Süd, in Elm (Glarus Süd), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Tschudi, Thomas, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kinder, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Elm (Glarus Süd), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.