Reports for Eva Dorothea Troentlé Jnglin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Eva Dorothea Troentlé Jnglin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005665451, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Inglin Bau & Handel GmbH, in Steinmaur, CHE-115.600.563, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004676432).
Firma neu:
Inglin Bau & Handel GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.01.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troentlé Jnglin, Eva Dorothea, von Rothenthurm, in Dielsdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004676432, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Inglin Bau & Handel GmbH, in Steinmaur, CHE-115.600.563, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2013, S.0, Publ. 7157770).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gugelmann, Peter, von Staffelbach, in Wollerau, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troentlé Jnglin, Eva Dorothea, von Rothenthurm, in Dielsdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 7157770, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Inglin Bau & Handel GmbH, in Steinmaur, CH-020.4.042.381-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2010, S. 33, Publ. 5699428).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jnglin, Marcel, von Rothenthurm, in Dielsdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troentlé Jnglin, Eva Dorothea, von Rothenthurm, in Dielsdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Gugelmann, Peter, von Staffelbach, in Wollerau, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Troentlé, Stefan, von Stabio, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.