Reports for Kurt Trachsel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Kurt Trachsel
Newest SOGC notifications: Kurt Trachsel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006037504, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Baumann Bau-Spenglerei AG, in Affoltern am Albis, CHE-109.683.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2019, Publ. 1004690048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Gerhard, von Zürich, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baumann, Maja, von Zürich, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsel, Kurt, von Wattenwil, in Hirschthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Trachsel, Kairen Jay, von Wattenwil, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trachsel, Ninjelle Jill, von Wattenwil, in Hirschthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005308212, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
M. Keller Holzbau AG, in Altendorf, CHE-106.311.781, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004662304).
Statutenänderung:
01.10.2021.
Firma neu:
Keller Holz- und Fassadenbau AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Arbeiten in den Bereichen Holzbauarbeiten jeglicher Art, Fassadenbau, Elementbau sowie dazugehörende Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Uebernahme von A + P der EF "Markus Keller, Zimmerei", in Pfäffikon, Gde. Freienbach, gemäss Uebernahmebilanz per 31.12.1987;
Uebernahmepreis Fr. 73'919.85;
Anrechnung Fr. 48'000.-].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller-Bürgi, Markus, von Altendorf, in Altendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Verfida Revision AG (CHE-101.371.304), in Freienbach, Revisionsstelle;
Keller, Margrith Lydia, von Altendorf, in Altendorf, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsel, Kurt, von Wattenwil, in Hirschthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
BIM (Beratungen & Interim Management) AG (CHE-357.814.007), in Neuheim, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004697065, Commercial Registry Office Zurich, (20)
traim gmbh, bisher in Hirschthal, CHE-368.358.203, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2013, Publ. 979933).
Statutenänderung:
06.08.2019.
Firma neu:
Züri Parkett GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Riedenhaldenstrasse 270, 8046 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Verlegen und Parkett-, Teppich- und Bodenbelägen sowie den Handel mit zweckentsprechenden Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichenden Atretungsmodalitäten der Stammanteile sind gestrichen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Roland, von Ennetbürgen, in Reinach (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsel, Kurt, von Wattenwil, in Hirschthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].