Reports for Markus Tobler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Tobler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6882338, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Paul Leimgruber AG, in Pratteln, CH-270.3.003.687-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 27.04.2012, S. 0, Publ. 6656084).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Markus, von Lutzenberg, in Wahlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5976290, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Paul Leimgruber & Co. AG, bisher in Basel, CH-270.3.003.687-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2008, S. 6, Publ. 4657646).
Gründungsstatuten:
15.12.1992.
Statutenänderung:
20.12.2010.
Firma neu:
Paul Leimgruber AG.
Sitz neu:
Pratteln.
Domizil neu:
Niderfeldstrasse 5, 4133 Pratteln.
Zweck:
Durchführung von Warentransporten sowie Betrieb einer Reparaturwerkstätte für Lastwagen und Personenwagen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen der Transportbranche beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und Grundeigentum erwerben.
Aktienkapital:
CHF 600'000.00.
Liberierung:
CHF 600'000.00.
Aktien:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschaft 'Paul Leimgruber & Co.', in Basel, zum Preis von höchstens CHF 2'600'000.--.].Publikationsorgan: SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leimgruber, Paul, von Basel, in Bettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Fox, Hans-Peter, von St. Gallen, in Gempen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Leimgruber, Michael, von Basel und Herznach, in Bottmingen, Direktor, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Dünner, Jürg, von Arlesheim, in Arlesheim, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
L & L Revision GmbH (CH-270.4.015.392-7), in Basel, Revisionsstelle (wie bisher);
Bernhard, René, von Davos, in Bättwil-Flüh (Bättwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Wiesen GR, Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huggenberger, Ursula, von Basel, in Biel-Benken, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Leimgruber, Robert, von Basel, in Diegten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Löw, Hanspeter, von Biel-Benken, in Ranspach-le-Bas (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Biel-Benken, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Schleuniger, Jan, von Klingnau, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Stein AG, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Tobler, Markus, von Lutzenberg, in Wahlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werner, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Brechtbühl Transport AG Arlesheim, in Arlesheim, Betrieb einer Transportunternehmung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.8 vom 12.01.1996, S.232).
Statutenänderung:
20.06.1997.
Firma neu:
Brechtbühl AG Arlesheim.
Zweck neu:
Betrieb einer Transportunternehmung und von Lagerhäusern. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Bei der Gründung wurden Aktiven und Passiven der Einzelfirma "Karl Rohner", in Laufenburg, gemäss Bilanz per 30.06.1946 übernommen.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen brieflich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brechtbühl-Vannotti, Maria-Nilla, von Trubschachen, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
von Allmen, Erich, von Lauterbrunnen, in Hilterfingen, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer];
Wichtermann, Roland François, von Kirchenthurnen, in Walliswil bei Wangen, Stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Markus, von Lutzenberg, in Nunningen, mit Kollektivprokura zu zweien.