Reports for Martin Thomann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Thomann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3044481, Commercial Registry Office Berne, (36)
Eigenheimgenossenschaft Neuhaus/Ittigen, in Ittigen, CHE-103.914.948, Genossenschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2010, Publ. 5913486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomann, Martin, von Oberried am Brienzersee, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Stämpfli, Gabriele, von Bolligen, in Ittigen, Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzi, Markus, von Trub, in Ittigen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Furrer, Daniela, von Attinghausen, in Ittigen, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publication number: 1287153, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft für Wohnungsbau Ittigen, in Ittigen, CHE-101.721.657, Genossenschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2012, Publ. 6774494).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomann, Martin, von Oberried am Brienzersee, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurth, Eliane-Beatrix, genannt Eliane, von Rütschelen, in Ittigen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft für Wohnungsbau Ittigen, in Ittigen, Erstellung von gesunden und preiswerten Wohnungen usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.1999, S. 7644).
Statutenänderung:
19.06.2000. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälchli, Marlies, von Ochlenberg, in Ittigen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomann, Martin, von Oberried am Brienzersee, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, René, von Homburg, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Schmid, Jürg Prof. Dr., von Ittigen, Bern und Affeltrangen, in Ittigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].