Reports for Cédric Louis Michel Theubet
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Cédric Louis Michel Theubet
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004458067, Commercial Registry Office Jura, (670)
Matériaux Sabag SA, à Delémont, CHE-105.963.751, société anonyme (No. FOSC 4 du 08.01.2018, Publ. 3974173).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Vogel, Bernard, de La Scheulte, à Courrendlin, avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Schaller-Renggli, Julie Jacqueline, de Escholzmatt-Marbach, Haute-Sorne et Val Terbi, à Courcelon (Courroux), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Delémont, sans fonction inscrite, avec signature collective à deux];
Theubet, Cédric Louis Michel, de Fahy, à Courtételle, avec signature collective à deux.
Publication number: 1137109, Commercial Registry Office Jura, (670)
Régiogaz S.A., à Delémont, CH-670.3.001.211-4, société anonyme (No. FOSC 67 du 05.04.2011, Publ. 6106828).
Modification des statuts:
03.10.2013.
Nouveau but:
Achat, distribution et vente de gaz naturel;
exploitation, entretien, surveillance et, sur mandat, construction des réseaux de distribution des communes membres de la société;
réalisation de toutes opérations immobilières, commerciales ou autres s'y rapportant (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre ou par courriel.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Scherrer, André, de Courrendlin, à Delémont, membre, sans droit de signature;
Brulhart, Pierre, de Les Enfers et Alterswil, à Delémont, président, avec signature collective à deux;
Barth, Yann, de Courroux, à Courroux, membre, sans droit de signature;
Theubet, Cédric, de Fahy, à Courtételle, membre, sans droit de signature;
Jeannottat, Francis, de Montfaucon, à Delémont, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Guillaume-Gentil, Jean-Yves, de La Sagne, à Delémont, président, avec signature collective à deux;
Fleury, Yves-Alain Pascal, de Courroux, à Courroux, vice-président, avec signature collective à deux;
Creti, Matteo, de Saignelégier, à Rossemaison, membre, sans droit de signature [précédemment: vice-président avec signature collective à deux];
Jost, Olivier Georges, de Lauperswil, à Delémont, membre, sans droit de signature;
Hänni, Markus, de Niedermuhlern, à Courtételle, membre, sans droit de signature;
Fähndrich, David Oscar, de Liesberg, à Vicques (Val Terbi), membre, sans droit de signature.
Publication number: 5149092, Commercial Registry Office Jura, (670)
Régiogaz S.A., à Delémont, CH-670.3.001.211-4, Société anonyme (FOSC no 168 du 31.08.2005, p. 8, publ. 2996544).
Personnes et signatures radiées:
Fleury, Denis, de Courroux, à Courroux, membre, avec signature collective à deux;
Girardin, Gérard, de Courfaivre, à Rossemaison, membre, avec signature collective à deux;
Froidevaux, Gilles, de Les Bois, à Delémont, président, avec signature collective à deux;
Rérat, Daniel, de Fahy, à Courrendlin, vice-président, avec signature collective à deux;
Gentil, Pierre-Alain, de La Sagne, à Delémont, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Scherrer, André, de Courrendlin, à Delémont, membre, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux];
Brulhart, Pierre, de Les Enfers et Alterswil, à Delémont, président, avec signature collective à deux;
Creti, Matteo, de Saignelégier, à Rossemaison, vice-président, avec signature collective à deux;
Scherrer, Vincent, de Courrendlin, à Courrendlin, membre, sans droit de signature;
Barth, Yann, de Courroux, à Courroux, membre, sans droit de signature;
Theubet, Cédric, de Fahy, à Courtételle, membre, sans droit de signature;
Jeannottat, Francis, de Montfaucon, à Delémont, membre, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux].