Reports for Philip Thenu
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Philip Thenu
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1513427, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Arvum Architektur & Immobilien AG, in Luzern, CHE-101.263.092, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2013, Publ. 1220477).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thenu, Philip, von Luzern, in Rothenburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5574098, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung Marianne und Beat Müller-Burri, in Luzern, CH-100.7.028.461-4, Stiftung (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2004, S. 11, Publ. 2597332).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boesch, Dr. Hans R., von Ebnat-Kappel und Zollikon, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thenu, Philip, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gübeli, Bernhard, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber-Wermelinger, Pia, von Horw, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2453442, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung Marianne und Beat Müller-Burri, in Luzern, CH-100.7.028.461-4, c/o Kirchengutsverwaltung der, Evangelisch-Reformierten, Kirchgemeinde Luzern, Morgartenstrasse 16, 6003 Luzern, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
16.09.1997, 17.02.1999, 12.11.2003.
Zweck:
Gleichmässige Unterstützung ihrer Destinatäre, nämlich Heilsarmeecorps, in Bern, Kinderheim Frohheim, in Luzern, Kinderheim Lutisbach, in Oberägeri, Blindenheim Horw, in Horw und Fürsorgeamt der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde, in Luzern durch die Ausrichtung von Geldbeträgen.
Aufsichtsbehörde:
[Die Stiftungsaufsicht wird zu einem späteren Zeitpunkt übernommen.].
Organisation:
Stiftungsrat und Revisionsstelle. letztwillige Verfügung vom 16.09.1997 letztwillige Verfügung vom 17.02.1999 Entscheid vom 12.11.2003. Stiftungsreglement vom 15.07.2004.
Eingetragene Personen:
Boesch, Dr. Hans R., von Ebnat-Kappel und Zollikon, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thenu, Philip, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbären, lic. iur. Daniel, von Lenk, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.