Reports for Urs Tapfer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Tapfer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3906826, Commercial Registry Office Zug, (170)
swissadvisors ag, in Hünenberg, CH-350.3.007.771-3, Erbringen von Beratungs-, Konzeptions- und Umsetzungsdienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2005, S. 21, Publ. 2884386).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tapfer, Urs, von Jenaz, in Langenthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3510194, Commercial Registry Office Zug, (170)
BVG-Sammelstiftung der First Swiss Pension Fund, Sitz Hünenberg, CH-170.7.000.606-8, Durchführung der beruflichen Vorsorge gemäss BVG, Stiftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2005, S. 14, Id. 3077502).
Eingetragene Personen Neu:
Lang, Dr. Bruno, Heimat Aristau, in Wädenswil, Kommissarischer Verwalter einer Stiftung mit Einzelunterschrift;
Schweizer, Dr. Kurt C., Heimat Winterthur, in Stäfa, Kommissarischer Verwalter einer Stiftung mit Einzelunterschrift.
Gelöscht:
[Rohner, Fritz, Heimat Basel, Böbikon, in Unterägeri, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Fischer, Peter, Heimat Luzern, Triengen, in Luzern, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Vetterli, Ruth, Heimat Basel, in Unterägeri, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Tapfer, Urs, Heimat Jenaz, in Langenthal, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Rosenkranz, Christoff, Heimat Sulgen, in Oberrüti, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Bitzi, Thomas, Heimat Kriens, Schüpfheim, in Unterägeri, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Meier, Roland, Heimat Mönthal, Basel, in Himmelried, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Schroeder, Ulrich, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Pratteln, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3189980, Commercial Registry Office Zug, (170)
HPJ Immobilien AG Sitz [bisher: Jona ], CH-290.3.014.917-4, Führung einer Immobilien- und Beteiligungsgesellschaft nach Schweizer Recht, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2005, Seite 9).
Statutenänderung:
21.11.2005, 05.12.2005.
Firma Neu:
Multimax AG.
Sitz Neu:
Hünenberg.
Domizil Neu:
Bösch 45, 6331 Hünenberg.
Zweck Neu:
Tätigkeit im Bereich der Glas- und Lasertechnologie insbesondere die Herstellung, den Import und Export sowie den Handel von und mit Glasobjekten sowie Produkten aller Art;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit sochen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Aktienkapital Bisher:
CHF 100'000.
Liberierung:
CHF 100'000, 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.
Qualifizierte Tatbestände Bisher:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernahm bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 15.11.2004 von der 'Kontor Beglaubigungen AG', in Zug, Aktien im Wert und zum Preis von CHF 100'000.00, wofür 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben wurden.
Publikationsorgan Bisher:
SHAB.
Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen Bisher:
w & s consulting gmbh, in Jona, Revisionsstelle.
Neu:
Tapfer, Urs, Heimat Jenaz, in Langenthal, Mitglied mit Einzelunterschrift.
Gelöscht:
[Dietrich, Hans Peter, Heimat Rüti ZH, Balgach, in Fällanden, Mitglied mit Einzelunterschrift].