Reports for Doris Tännler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Doris Tännler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3374731, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
ALME AG, in Aadorf, CHE-108.151.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2014, Publ. 1772469).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arndt, Michael, von Kradolf-Schönenberg, in Sulgen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Arminger, Prof. Dr. Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Salenstein, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tännler, Christian, von Hasliberg, in Aadorf, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Tännler, Doris, von Hasliberg, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3374733, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Alme Holding AG, in Aadorf, CHE-113.203.487, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2011, Publ. 6352892).
Statutenänderung:
05.10.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].
Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 15'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.10.2016 werden 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Wertberichtigung des Wertschriftenkontos 'eigene Aktien' bzw. zur Aufhebung der für eigene Aktien gebildeten Reserve. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 23.02.2017 festgestellt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arndt, Michael, von Kradolf-Schönenberg, in Sulgen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Arminger, Prof. Dr. Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Salenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tännler, Christian, von Hasliberg, in Aadorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tännler, Doris, von Hasliberg, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.