Reports for David Deerick Swanepoel
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: David Deerick Swanepoel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005685371, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Assithèque GmbH, in Zürich, CHE-114.921.214, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2022, Publ. 1005602985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Swanepoel, David Deerick, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Lagoa (PT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balogh, Eugen, von Luzern, in Henggart, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005602985, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Assithèque GmbH, in Zürich, CHE-114.921.214, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, S.0, Publ. 1245851).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Swanepoel, David Deerick, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Lagoa (PT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: südafrikanischer Staatsangehöriger, in Triesen (LI)].
Publication number: 1245851, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Assithèque GmbH, bisher in Baar, CHE-114.921.214, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, S. 35, Publ. 5086960).
Gründungsstatuten:
15.06.2009.
Statutenänderung:
11.12.2013.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Michel Ruggaber, Weinbergstrasse 73, 8006 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und die Unternehmensberatung im Bereich Versicherungen, Rückversicherungen, Risikomanagement und Versicherungsmathematik sowie die Erbringung von Übersetzungs- und anderen Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Schutzrechte und Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung, für Gruppengesellschaften oder für Dritte vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Swanepoel, David Deerick, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Triesen (LI), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ruggaber, Michel René, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: französischer Staatsangehöriger, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].