Reports for Ernst Sutter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ernst Sutter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2260486, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Becton Dickinson AG, in Allschwil, Kauf und Verkauf von medizinischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2004, S. 5, Publ. 2211072).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Itin, Heinz, von Basel, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Ernst, von Büren an der Aare, in Kronbühl, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leyer, Felix, von Zürich, in Adligenswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laub, Johannes, von Oberwil BL, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2211072, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Becton Dickinson AG, in Allschwil, Kauf und Verkauf von medizinischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2002, S. 5).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Dr. David, von Basel und Diegten, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stragier, Jean Henri genannt Jan, belgischer Staatsangehöriger, in Kortrijk (BE), Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kortrijk (B), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gaspard, Germain P., französischer Staatsangehöriger, in Mulhouse (FR), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mulhouse (F), Mitglied des Verwaltungsrates];
Strohmeier, Hans-Gert, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borst, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Neckarsteinach (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Itin, Heinz, von Basel, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Sutter, Ernst, von Büren an der Aare, in Kronbühl, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer].
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Becton, Dickinson AG, bisher in B a s e l , Kauf und Verkauf von medizinischen Produkten sowie von Produkten und Instrumenten für die Labordiagnostik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2001, S. 817).
Statutenänderung:
19.02.2001.
Sitz neu:
A l l s c h w i l .
Domizil neu:
Binningerweg 94, 4123 Allschwil.
Zweck:
Kauf und Verkauf von medizinischen Produkten sowie von Produkten und Instrumenten für die Labordiagnostik.
Aktienkapital:
CHF 150'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.-.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1 000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Ernst, von Büren an der Aare, in Kronbühl, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Schiess, Dr. Niklaus E., von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Stragier, Jean Henri genannt Jan, belgischer Staatsangehöriger, in Kortrijk (B), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Gaspard, Germain P., französischer Staatsangehöriger, in Mulhouse (F), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Itin, Heinz, von Basel, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Allan, William David, britischer Staatsangehöriger, in Bensheim (D), mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle [wie bisher].