Reports for Marcel Suter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marcel Suter
Holdings
Newest SOGC notifications: Marcel Suter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005314421, Commercial Registry Office Zug, (170)
Orbis Marketing AG, in Baar, CHE-101.147.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2020, Publ. 1004968785).
Firma neu:
Orbis Marketing AG in Liquidation.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.10.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Marcel, von Horgen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005135795, Commercial Registry Office Zug, (170)
Udo Bär & Partner AG, in Baar, CHE-101.631.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2020, Publ. 1005026677).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plastina, Sonja, von Menzingen, in Affoltern am Albis, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Suter, Marcel, von Horgen, in Kappel am Albis, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005044144, Commercial Registry Office Zug, (170)
Arcoline AG, in Baar, CHE-105.246.402, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2008, S.32, Publ. 4784972).
Statutenänderung:
27.11.2020.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Investitionsgütern sowie Erbringen von damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Henri, von Horgen, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Langnau am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Suter, Marcel, von Horgen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.