Reports for Heidy Süess-Furrer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Heidy Süess-Furrer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004553942, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Namibia Individual Travel GmbH, in Zumikon, CHE-112.653.830, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015, Publ. 2114339).
Statutenänderung:
07.01.2019.
Sitz neu:
Bülach.
Domizil neu:
Bergkapellweg 6, 8180 Bülach.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebene Briefe.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Süess-Furrer, Heidy, von Luzern und Maur, in Zumikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00;
Süess, Stefan, von Luzern und Maur, in Zumikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Franz Peter Walter, von Egnach, in Swakopmund (NA), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bassingthwaighte, Andrew Shaw, namibischer Staatsangehöriger, in Windhoek (NA), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rebstein, Thérese, von Lenzburg, in Bülach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2114339, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Namibia Individual Travel GmbH, in Maur, CHE-112.653.830, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2010, S. 33, Publ. 5947578).
Statutenänderung:
14.04.2015.
Sitz neu:
Zumikon.
Domizil neu:
Morgental 26, 8126 Zumikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Süess, Stefan, von Luzern und Maur, in Zumikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: von Littau, in Maur];
Süess-Furrer, Heidy, von Luzern und Maur, in Zumikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: von Littau, in Maur].