Reports for Marco Sturm
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marco Sturm
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3200794, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Hiltbrand Systemtechnik AG, in Mägenwil, CH-020.3.911.876-6, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit Komponenten, Geräten, Armaturen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 05.12.2003, S. 2, Publ. 2015616).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturm, Marco, von Läufelfingen, in Brugg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kyburz, Hubert R., von Erlinsbach AG, in Baden, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 669734, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Hiltbrand Systemtechnik AG, bisher in Küsnacht ZH, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit Komponenten, Geräten, Armaturen und Anlagen für die Regel- und Steuerungstechnik sowie einschlägige technische Beratung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2002, S. 19, Publ. 410480).
Gründungsstatuten:
31.05.1988.
Statutenänderung:
3.09.2002.
Sitz neu:
Mägenwil.
Domizil neu:
Eichlistrasse 17, 5506 Mägenwil.
Zweck:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit Komponenten, Geräten, Armaturen und Anlagen für die Regel- und Steuerungstechnik sowie einschlägige technische Beratung;
kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen Liegenschaften erwerben und Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 350'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 350'000.--.
Aktien:
350 Namenaktien zu CHF 1000.--.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 31.05.1988 ist aus den Statuten gestrichen worden. [bisher: Uebernahm Aktiven und Passiven der Einzelfirma 'Hiltbrand Systemtechnik', in Küsnacht, gemäss Bilanz per 31.12.1987 zum Preise von CHF 176 025.20, von dem CHF 150 000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kyburz, Hubert R., von Erlinsbach, in Baden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Kyburz, Judith, von Erlinsbach, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sturm, Marco, von Läufelfingen, in Brugg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmidt, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Mägenwil, mit Einzelprokura [bisher: in Dietikon].