Reports for Marcel Stump
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marcel Stump
Holdings
Newest SOGC notifications: Marcel Stump
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006111063, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Sast Immobilien AG, in Lutzenberg, CHE-132.804.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2022, Publ. 1005567076).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stump, Marcel, von Wattwil, in Lutzenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stump, Yuliya, von Wattwil, in Lutzenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Santanam, Rukmini, von Mettmenstetten, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR01-1005816778, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stump Immobilien AG, in Thal, CHE-467.400.323, Aegetli 7, 9425 Thal, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.08.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Überbauung, den Verkauf und die Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken einschliesslich aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann als Bauherr, Total- und Generalunternehmung Liegenschaften errichten, umbauen und renovieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 31.07.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Stump, Marcel, von Wattwil, in Lutzenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stump, Yuliya, von Wattwil, in Lutzenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005567076, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Sast Immobilien AG, in Lutzenberg, CHE-132.804.664, Hof 387, 9426 Lutzenberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.09.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Überbauung, den Verkauf und die Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken einschliesslich aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann als Bauherr, Total- und Generalunternehmung Liegenschaften errichten, umbauen und renovieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.09.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Stump, Marcel, von Wattwil, in Lutzenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Santanam, Rukmini, von Mettmenstetten, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stump, Yuliya, von Wattwil, in Lutzenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.