Reports for Peter Studer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Studer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7207612, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Fleckviehzuchtgenossenschaft 'Limmern', in Mümliswil-Ramiswil, CH-240.5.000.103-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 204 vom 19.10.2012, S. 0, Publ. 6896702).
Firma neu:
Fleckviehzuchtgenossenschaft 'Limmern' in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.04.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bader, Werner, von Holderbank SO, in Mümliswil (Mümliswil-Ramiswil), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bader, Thomas, von Holderbank SO, in Mümliswil (Mümliswil-Ramiswil), Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Peter, von Balsthal, in Mümliswil (Mümliswil-Ramiswil), Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dobler, Ernst, von Mümliswil-Ramiswil, in Mümliswil (Mümliswil-Ramiswil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Probst, Erhard, von Mümliswil-Ramiswil, in Mümliswil (Mümliswil-Ramiswil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaumer, Daniel, von Mümliswil-Ramiswil, in Mümliswil (Mümliswil-Ramiswil), Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1192474, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Fleckviehzuchtgenossenschaft 'Limmern', in Mümliswil-Ramiswil, Förderung der schweizerischen Fleckviehrasse (Simmentalervieh), Genossenschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.1995, S. 4154).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Erhard, von Mümliswil-Ramiswil, in Mümliswil (Mümliswil-Ramiswil), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mümliswil];
Bader, Werner, von Holderbank SO, in Mümliswil (Mümliswil-Ramiswil), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mümliswil];
Bader, Thomas, von Holderbank SO, in Mümliswil (Mümliswil-Ramiswil), Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mümliswil, Kassier];
Studer, Peter, von Balsthal, in Mümliswil (Mümliswil-Ramiswil), Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mümliswil, Aktuar];
Dobler, Ernst, von Mümliswil-Ramiswil, in Mümliswil (Mümliswil-Ramiswil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Mümliswil].
Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Schlachtviehgenossenschaft Solothurn, Sitz Solothurn, 1. Sicherung des bestmöglichen Schlachtviehabsatzes, usw, Genossenschaft (SHAB Nr. 215 vom 05.11.1998, S. 7560).
Eingetragene Personen Neu:
Affolter, Urs, Heimat Grenchen, in Grenchen, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer, Peter, Heimat Balsthal, in Mümliswil, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung;
Walter, Hansjörg, Heimat Balm bei Messen, in Balm bei Messen, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung.
Gelöscht:
Zimmermann, Bruno, Heimat Aetigkofen, in Aetigkofen, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung);
Janz, Markus, Heimat St. Stephan, in Grenchen, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung);
$Bieli, Beat, Heimat Selzach, in Mümliswil-Ramiswil, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung).