Reports for Hans Stucki
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Stucki
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3673667, Commercial Registry Office Berne, (36)
LANDI Aare, Genossenschaft, in Wichtrach, CHE-103.406.043, Genossenschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2017, Publ. 3546587).
Statutenänderung:
29.06.2017.
Sitz neu:
Worb.
Domizil neu:
Rubigenstrasse 82, 3076 Worb.
Weitere Adressen:
Seilereistrasse 22, 3114 Wichtrach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Hans, von Wichtrach, in Kehrsatz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ringgenberg, Hans, von Leissigen, in Belp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bachofner, Hansrudolf, von Oberbalm, in Wichtrach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wild, Friedrich, von Glarus Süd, in Belp, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänni, Michael, von Niedermuhlern, in Gerzensee, Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Strahm, Hans Ulrich, von Wichtrach, in Münsingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Niederwichtrach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wermuth, Bruno, von Signau, in Vielbringen b. Worb (Worb), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobel, Jörg, von Krauchthal, in Wichtrach, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivprokura zu zweien, mit Kollektivprokura zu zweien];
Knecht, Benjamin, genannt Beni, von Bönigen und Gsteigwiler, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jörg, Stephan, von Sumiswald, in Utzigen (Vechigen), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.
Publication number: 6741078, Commercial Registry Office Berne, (36)
LANDI Aaretal, Genossenschaft, in Wichtrach, CH-035.5.010.188-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2011, Publ. 6143700).
Statutenänderung:
01.05.2012.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der LANDI Belp-Längenberg, Genossenschaft, in Belp (CH-035.5.005.598-5), gemäss Fusionsvertrag vom 21.03.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 5'890'929.63 und Fremdkapital von CHF 3'672'172.83 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
LANDI Aare, Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gäumann, Markus, von Häutligen, in Häutligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofer, Hans Rudolf, von Arni BE, in Oppligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschannen, Walter, von Konolfingen, in Gerzensee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Hans, von Wichtrach, in Kehrsatz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6317974, Commercial Registry Office Berne, (36)
LANDI Belp-Längenberg, Genossenschaft, in Belp, CH-035.5.005.598-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2009, S. 4, Publ. 5246872).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jordi-Schlapbach, Christine, von Wimmis und Belp, in Belp, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lobsiger, Andreas, von Wohlen bei Bern, in Belp, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Hans, von Wichtrach, in Kehrsatz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berger, Rudolf, von Oberlangenegg, in Zimmerwald (Wald BE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zimmerwald (Wald BE), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Grunder, Fred, von Vechigen, in Belp, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederhauser, Stefan, von Bowil, in Zimmerwald (Wald BE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.