Reports for Carole Lea Straub
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Carole Lea Straub
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005350832, Commercial Registry Office Berne, (36)
reCIRCLE, in Bern, CHE-241.750.849, Verein (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4151543).
Name neu:
reCIRCLE in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.10.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gruber, Martin, von Wilderswil, in Therwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Peter, von Mühleberg, in Basel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straub, Carole, von Herzogenbuchsee, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morath Schilter, Jeannette, von Neuhausen am Rheinfall, in Worblaufen (Ittigen), Mitglied des Vorstandes, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Kassierin, Sekretärin, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3965623, Commercial Registry Office Berne, (36)
Filmbreeding GmbH, in Bern, CHE-462.364.163, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2011, Publ. 6275540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straub, Carole Lea, von Herzogenbuchsee, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Anne, von Biberstein, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 2461537, Commercial Registry Office Berne, (36)
reCIRCLE, in Bern, CHE-241.750.849, Postgasshalde 41, 3011 Bern, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
23.10.2015.
Zweck:
Der Verein bezweckt in gemeinnütziger Weise die Forschung, Entwicklung und Verbreitung von Mehrweg-Verpackungssystemen für die Takeaway-Gastronomie und Convenience Food Industrie. Dadurch sollen Abfälle insbesondere in den Innenstädten reduziert, städtische Infrastrukturbetriebe entlastet und eine Verbesserung der Ökobilanz für Takeaway-Nahrungsmittel erreicht werden. Der Verein erbringt keine wirtschaftlich verwertbaren Leistungen und ist nicht gewinnstrebig. Der Verein finanziert sich hauptsächlich durch Spenden, welche vollständig in die Projektarbeit investiert werden müssen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, spenden, Sponsoring, weitere Zuwendungen sowie Erträge des Vereinsvermögens.
Eingetragene Personen:
Gruber, Martin, von Wilderswil, in Therwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Peter, von Mühleberg, in Basel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straub, Carole, von Herzogenbuchsee, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morath Schilter, Jeannette, von Neuhausen am Rheinfall, in Worblaufen (Ittigen), Mitglied und Kassierin und Sekretärin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.