Reports for René Peter Stoll
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: René Peter Stoll
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005952028, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Geweco-Klebit AG, in Bäretswil, CHE-107.634.844, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2023, Publ. 1005850527).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Markus, von Hittnau, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoll, René Peter, von Pfäffikon und Rüschegg, in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2607341, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 6 vom 11.01.2016 publizierten TR-Eintrag Nr. 661 vom 06.01.2016Geweco-Klebit AG, in Bäretswil, CHE-107.634.844, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2016, Publ. 2586187).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoll, René Peter, von Pfäffikon und Rüschegg, in Bäretswil, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]. .
Publication number: 2586187, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Geweco-Klebit AG, in Bäretswil, CHE-107.634.844, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2014, Publ. 1538707).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoll, René Peter, von Pfäffikon und Rüschegg, in Bäretswil, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Senn, Markus, von Hittnau, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].