Reports for Niklaus Stoll
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Niklaus Stoll
Newest SOGC notifications: Niklaus Stoll
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005003802, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Stoll Bauberatung GmbH, in Therwil, CHE-101.518.470, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2015, S.0, Publ. 2468317).
Statutenänderung:
13.10.2020.
Firma neu:
Stoll Management GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erwachsenenbildung, das Coaching und die allgemeine Beratung im Bereich Verkehr, Planung und Bauten, die Strassenverkehrsschulung, die Erteilung von Fahrlektionen, die Erstellung von Expertisen sowie die Produktion und den Vertrieb von Lehrmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoll-Gämperle, Iris, von Basel, in Therwil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoll, Florian Pascal, von Basel, in Brislach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stoll, Niklaus, von Basel, in Therwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publication number: 855986, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Stiftung der Rapp AG für Mitarbeiterbeteiligung, in Basel, Stiftung (SHAB Nr. 245 vom 17.12.1990 S. 5001).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Noll, Georg, von Basel, in Basel, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eschmann, Kurt, von Rüti ZH, in Aesch BL, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit Niklaus Stoll oder Rolf Scheuber;
Scheuber, Rolf, von Oberdorf NW, in Biel-Benken, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit Niklaus Stoll oder Kurt Eschmann;
Stoll, Niklaus, von Basel, in Therwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit Rolf Scheuber oder Kurt Eschmann;
Pauletto, René, von Zürich, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Marcel, von Frick, in Birsfelden, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mahler, Heinrich, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Sekretär;
Strohmeier, Diethelm genannt Dieter, von Basel, in Möhlin, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Sekretär;
Frei, Peter, von Wyssachen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Sekretär.
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Glanzmann AG, Hoch- und Tiefbau, in Muttenz, Betrieb einer Bauunternehmung, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.1999, S. 6598).
mit Hauptsitz in:
Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bohny, Hansruedi, von Zunzgen, in Bottmingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lammer, Franz, von Basel, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Egger, Hugo, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pauletto, René, von Zürich, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stoll, Niklaus, von Basel, in Therwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Hans Albert, von Bennwil, in Binningen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Bendel, Urs, von Arlesheim, in Dornach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jauch, Martin, von Silenen, in Dornach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stadler, Christof, von Rheinfelden, in Dornach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Torpy, Wilfred, von Solothurn, in Buschwiler (F), mit Kollektivprokura zu zweien.