Reports for Antonina Stoll
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Antonina Stoll
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3767369, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Pensionskasse Basel-Stadt, in Basel, CHE-111.778.943, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2015, Publ. 2501897).
Zweck neu:
Die PKBS führt die berufliche Vorsorge der Mitarbeitenden des Kantons (Bereich Staat) sowie des Personals der angeschlossenen Arbeitgeber durch. Anschlussvereinbarungen können mit Arbeitgebern, welche Aufgaben im öffentlichen Interesse erfüllen oder dem Kanton Basel-Stadt nahe stehen, abgeschlossen werden. Auch für die Mitarbeitenden des Kantons (Bereich Staat) ist eine Anschlussvereinbarung abzuschliessen;
zuständig ist der Regierungsrat. Die PKBS ist im Rahmen der Bestimmungen dieses Gesetzes und des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) vom 25. Juni 1982 in der Gestaltung ihrer Leistungen und ihrer Organisation frei. Die PKBS kann weitere Aufgaben übernehmen, die in einem sachlichen Zusammenhang mit ihrem Zweck stehen.
Organisation:
Verwaltungsrat von 12 Mitgliedern, Vorsorgekommissionen, Geschäftsleitung, Revisionsstelle sowie Experte bzw. Expertin für berufliche Vorsorge. [bisher: Organisation: Verwaltungsrat von 12 Mitgliedern, Direktion, Kontrollstelle sowie Experte bzw. Expertin für berufliche Vorsorge.].
Rechtsgrundlagen:
Gesetz betreffend die Pensionskasse Basel-Stadt vom 04.06.2014, welches seit 01.01.2016 wirksam ist. [bisher: Rechtsgrundlagen: Gesetz betreffend die Pensionskasse Basel-Stadt vom 28.06.2007, welches seit 1. Januar 2008 wirksam ist.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoll, Antonina, von Basel, in Basel, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Mitglied der Geschäftsleitung;
Nebel, Franco, von Aesch (BL), in Pratteln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin/dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder der Vizepräsidentin/dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates;
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erismann, Peter, von Bern, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Mitglied der Geschäftsleitung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin/dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder der Vizepräsidentin/dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates ];
Tschan, Christoph, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Mitglied der Geschäftsleitung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Mitglied der Geschäftsleitung];
Müller, Elke, deutsche Staatsangehörige, in Weil am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin/dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder der Vizepräsidentin/dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates;
Thönen, Sarah, von Reutigen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin/dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder der Vizepräsidentin/dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates;
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.
Publication number: 2501897, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Pensionskasse Basel-Stadt, in Basel, CHE-111.778.943, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2013, Publ. 1218657).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jungo, Benedikt, von Düdingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bommer, Beat Klemens, von Tobel-Tägerschen, in Kriegstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschan, Christoph, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Mitglied der Geschäftsleitung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stoll, Antonina, von Basel, in Basel, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Mitglied der Geschäftsleitung [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Da Rugna, Mario, von Zürich, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin/dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder der Vizepräsidentin/dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Erismann, Peter, von Bern, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin/dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder der Vizepräsidentin/dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Herzog, Eva Maria, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin/dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder der Vizepräsidentin/dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates [bisher:von Luzern und Wegenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Hoppler, Andreas, genannt Andi, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin/dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder der Vizepräsidentin/dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates [bisher: Hoppler, Andi, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Nebel, Franco, von Aesch BL, in Pratteln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin/dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder der Vizepräsidentin/dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Rechsteiner, Rudolf, von Appenzell, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin/dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder der Vizepräsidentin/dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Siegenthaler, Beat, von Basel und Trub, in Blauen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin/dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder der Vizepräsidentin/dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Tschumi, Christoph, von Wolfisberg, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin/dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder der Vizepräsidentin/dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates ;
Weissberg, Dora, von Langnau im Emmental und Zürich, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin/dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder der Vizepräsidentin/dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates [bisher: in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Wittlin, Daniel, von Oberwil BL, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin/dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder der Vizepräsidentin/dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Jeger, Susanne, von Meltingen, in Laufen, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hartmann, Marie Christine, von Zürich, in Therwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberwil BL, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Laubscher, Max-Eric, von Basel und Täuffelen, in Reinach BL, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zeugin, Roger, von Basel und Duggingen, in Möhlin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1218657, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Pensionskasse Basel-Stadt, in Basel, CH-270.8.000.025-3, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2013, Publ. 7217868).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoll, Antonina, von Basel, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Tschan, Christoph, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Da Rugna, Mario, von Zürich, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].