Reports for Karl Stocker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Karl Stocker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4515056, Commercial Registry Office Berne, (36)
Tobler Protecta AG, in Ipsach, CH-020.3.904.624-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2005, S. 5, Publ. 2669308).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Karl, von Basel, in Allschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cockpit Financial Services GmbH, in Muri AG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Convicta Treuhand AG (CH-100.3.788.356-2), in Hochdorf, Revisionsstelle.
Publication number: 2669308, Commercial Registry Office Berne, (36)
Tobler Protecta AG (Tobler Protecta SA), bisher in Pratteln, CH-020.3.904.624-5, Handel mit Produkten im Bereich persönlicher Schutzausrüstungen sowie Berufs- und Freizeitbekleidung für Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen und Handel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 03.02.2003, S. 5).
Statutenänderung:
7.12.2004.
Sitz neu:
Ipsach.
Domizil neu:
Keltenstrasse 13, 2563 Ipsach.
Zweck:
Handel mit Produkten im Bereich persönlicher Schutzausrüstungen sowie Berufs- und Freizeitbekleidung für Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen und Handel. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Gruppengesellschaften finanzieren und für Gruppengesellschaften Sicherheiten bestellen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen brieflich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, André, von Wolfhalden, in Mörigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Stocker, Karl, von Basel, in Allschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Tobler, Peter, von Wolfhalden, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Wyss, Urs, von Teuffenthal BE, in Mörigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Cockpit Financial Services GmbH, in Muri AG, Revisionsstelle [wie bisher].
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Tobler Protecta AG, in Pratteln, Handel mit Produkten im Bereich persönlicher Schutzausrüstungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2001, S. 8592).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiedmer, Heinz, von Diepflingen, in Zunzgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Vitus Johannes, von Starrkirch-Wil, in Egerkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gamper, Alfredo, von Stettfurt, in Etzwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Roland, von Rheinau und Flawil, in Rheinau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bär, Arnold, von Langrickenbach, in Altnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, André, von Wolfhalden, in Mörigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Karl, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates];
Tobler, Peter, von Wolfhalden, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Urs, von Teuffenthal BE, in Mörigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.