Reports for Marco Stingelin
Mandates
Newest SOGC notifications: Marco Stingelin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005151537, Commercial Registry Office Graubünden
MS Coaching & Consulting GmbH, in Chur, CHE-329.623.028, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2020, Publ. 1004985377).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehnder, Peter, von Birmenstorf (AG), in Dottikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stingelin, Marco, von Chur, in Gaaden (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 106 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1004970057, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Peter Kunz Schreinerei AG, in Frauenfeld, CHE-372.514.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004669216).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stingelin, Marco, von Chur, in Gaaden (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004926884, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
MS Coaching & Consulting GmbH, in Chur, CHE-329.623.028, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2019, Publ. 1004595036).
Statutenänderung:
17.06.2020.
Stammkapital neu:
CHF 220'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Bei der Kapitalerhöhung vom 17.06.2020 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 200'000.00 verrechnet, wofür 200 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stingelin, Karl Emil, von Chur, in Chur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stingelin, Marco, von Chur, in Gaaden (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 106 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Stingelin, Verena, von Chur, in Chur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zehnder, Peter, von Birmenstorf (AG), in Dottikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.